人物志:中石化董事长傅成玉
时间:2014年地点:北京
头条
功过
打响央企混合所有制改革第一炮
2014年2月19日晚间,中国石化发布公告,将对油品销售业务板块进行重组,同时引入社会和民营资本参股,实现混合所有制经营,社会和民营资本持股比例将根据市场情况厘定。
傅成玉表示“对于民资参股没有所谓的比例限制,取决于资金情况。”中石化启动混合所有制改革 油品销售业务引入民资
傅成玉表示“对于民资参股没有所谓的比例限制,取决于资金情况。”
经济参考报| 2014年3月4日01:19
青岛爆燃事故被行政记过
2013年11月22日凌晨,中石化位于青岛经济技术开发区的东黄复线原油管道发生破裂,部分原油漏入市政排水暗渠导致爆炸。事故造成62人死亡,136人受伤,直接经济损失达7.5亿。
该事故导致包括中石化董事长傅成玉在内的48名责任人被纪律处分,其中董事长傅成玉被处以行政记过处分。青岛爆燃让傅成玉“摔了一跤”:中石化重组临大考
该事故导致包括中石化董事长傅成玉在内的48名责任人被纪律处分,其中董事长傅成玉被处以行政记过处分。
第一财经日报| 2014年1月13日01:37
中海油折戟优尼科收购战
2005年8月2日,在历经半年的努力之后,中国海洋石油有限公司宣布,撤回对优尼科公司的收购要约。中海油表示,撤回收购要约主要因为在美国出现的政治上的反对声音,实在令人遗憾,有失公道。
此时的傅成玉已升任中国海洋石油有限公司董事长、首席执行官。收购优尼科的失败不得不说是傅成玉执掌中海油期间的一大憾事。中海油表示撤回并购优尼科并非经济因素
此时的傅成玉已升任中国海洋石油有限公司董事长、首席执行官。收购优尼科的失败不得不说是傅成玉执掌中海油期间的一大憾事。
CCTV《经济信息联播》| 2005年8月3日22:41
中海油两地上市 成功集资百亿港元
2001年2月27日、28日,中国海洋石油有限公司分别在美国香港成功上市。时任中海油总裁的傅成玉是这一重大事件的组织者;上市2002年11月20日,中海油田服务股份有限公司在香港联交所主板成功。
时任中国海洋石油有限公司总裁、中海油田服务有限公司董事长兼首席执行官的傅成玉参与组织了这两次重要的上市行动。中海油服在港上市 首日涨幅达12.5%
时任中国海洋石油有限公司总裁、中海油田服务有限公司董事长兼首席执行官的傅成玉参与组织了这两次重要的上市行动。
全景网络证券时报| 2001年3月1日07:23
语录
谈股价:“它的空间,你懂的”
“股民或者是市场很多我觉得他们有丰富的想象力,而且这个想象力是可以成为现实的,这不光是他们在想象,其实我们已经在开始操作,它的空间,你可以用句话说“你懂得”。”
“股东应该是在我们最上层,我们就是为股东服务的。经我手的上市公司,我不知道我创造了多少千万富翁,亿万富翁,他们都高兴,所有的股东,小股东赢,大股东才能赢。”
“股东应该是在我们最上层,我们就是为股东服务的。经我手的上市公司,我不知道我创造了多少千万富翁,亿万富翁,他们都高兴,所有的股东,小股东赢,大股东才能赢。”
央视财经| 2014年3月6日22:03
谈垄断:“哪里垄断了”
“哪里垄断了,你得先问问哪里垄断,搞清楚,我也不能说垄断,也不能说没垄断。我听到这个说法,但不知道他们指的是啥。不知道你说的是啥意思,就没法说是或不是。”
“大家都说中石化有政府补贴,但自2008年金融危机以后再也没有了。大家说中石化赚钱是靠垄断,但赚钱是很难垄断的。”傅成玉:中石化赚钱不是靠垄断
“大家都说中石化有政府补贴,但自2008年金融危机以后再也没有了。大家说中石化赚钱是靠垄断,但赚钱是很难垄断的。”
专题调查
傅成玉
中国石油化工集团公司董事长、党组书记。高级经济师,1951年生,毕业于中国东北石油学院(现东北石油大学)地质学系,后获美国南加州大学石油工程硕士学位,在中国石油行业拥有逾30年的经验。
傅成玉1982年加入中国海洋石油总公司,自1983年始,先后在中国海洋石油总公司与阿莫科、雪佛龙、德士古、菲利普斯、壳牌和阿吉普等外国大石油公司的合资项目中任联合管理委员会主席。 2011年4月出任中国石油化工集团公司董事长、党组书记。
傅成玉1982年加入中国海洋石油总公司,自1983年始,先后在中国海洋石油总公司与阿莫科、雪佛龙、德士古、菲利普斯、壳牌和阿吉普等外国大石油公司的合资项目中任联合管理委员会主席。 2011年4月出任中国石油化工集团公司董事长、党组书记。
1982年
加入中国海洋石油的总公司;
1994年至1995年
任中国海洋石油南海东部公司副总经理;
1999年4月
任中国海洋石油南海东部公司总经理;
1999年09月—2000年10月
任中海油有限公司执行董事、副总裁兼首席作业官;
2000年10月
任中国海洋石油总公司副总经理;
2000年12月
任中国海洋石油有限公司总裁;
2002年08月
任中海油田服务有限公司董事长兼首席执行官;
2003年10月
任中海油总公司总经理兼中海油有限公司董事长;
2007年10月21日
当选中央纪律检查委员会委员
2011年4月8日
任中国石油化工集团公司党组书记、董事长