读取中...
- -- (--%)
开盘价:-- |
最高价:-- |
最低价:-- |
52周最高价:-- |
52周最低价:-- |
成交量:-- |
平均成交量:-- |
市值:-- |
市盈率:-- |
预期市盈率:-- |
每股收益:-- |
贝塔系数:-- |
股息:-- |
收益率:-- |
总股本:-- |
程先生自2007年9月起担任本公司首席执行官,自2023年5月起担任代理首席财务官。在此之前,从2003年10月到2007年9月,程先生担任ChinaNet Online Advertising Limited的总裁。程先生持有北京大学光华管理学院的EMBA学位,以及武汉大学法学院的经济法学位。
2010年5月至2020年8月,祝先生担任我们的首席运营官和秘书。2007年12月至2010年5月,祝先生担任北京大展食品(亚洲)有限公司董事长的特别执行官,并在大展食品担任北京和河北运营总监。2007年6月至2007年12月,祝先生在台北担任中国航空航天工业发展协会(CASIDA)高级商务顾问。2005年1月至2007年6月,祝先生担任加拿大皇家银行金融集团高级副总裁,负责温哥华、多伦多和纽约的资产管理。祝先生拥有西蒙弗雷泽大学(Simon Fraser University)会计和管理信息系统联合专业学士学位、哈佛大学(Harvard University)MBA学位和北京大学光华管理学院EMBA学位。
陈先生自2010年7月以来一直是Chen&Partners律师事务所的合伙人。2002年1月至2010年6月,陈先生是上海金茂律师事务所的一名合伙人,该律师事务所专门从事公司法,包括外国投资和并购。陈先生的客户包括中国本土企业和国际公司。在加入本公司之前,陈先生曾担任上海富迈投资管理有限公司、上海智金屋投资管理有限责任公司和上海慈悲集团有限公司的非管理董事。陈先生拥有华东大学国际法学士学位和北京大学光华管理学院EMBA学位。
Pau Chung Ho自2019年8月起担任本公司独立董事。在加入本公司之前,Pau Chung Ho于2018年4月至2019年6月担任江门富豪河滨酒店总经理。2014年2月至2017年6月,Pau Chung Ho担任巢湖假日酒店总经理,2011年9月至2014年2月份。Pau Chung Ho担任贵阳富豪保利酒店总经理。Pau Chung Ho拥有英国伯明翰大学酒店管理艺术学士学位。