经营地址:
重庆市长寿区凤城关口注册资本/实缴资本:
9782万人民币主营行业:
医药制造业核准日期:
2019-09-30所属行业:
医药制造业所属市场监督局:
重庆市长寿区市场监督管理局经纬度:
经度:107.08 纬度:29.82邮箱:
1029109508@qq.com企业类型:
非公司企业法人(国有经济)公司股东信息/主要负责人:
重庆化医紫鹰资产经营管理有限公司:职位:工商信息
- 经营状态:存续
- Email:1029109508@qq.com
- 统一社会信用代码:9150011520289951XP
- 纳税人识别号:9150011520289951XP
- 注册号:500221100002882
- 核准日期:2019-09-30
股东信息
序号 |
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 重庆化医紫鹰资产经营管理有限公司 | 100% | 9782.000000万 |
分支机构
序号 分支机构名称
成立日期
1 长寿化工总厂磷化工分厂
1998-05-07
2 长寿化工总厂综合化工厂重庆综合经营部
1997-10-13
3 长寿化工总厂苏州经营部
1997-06-12
4 长寿化工总厂株洲经营部
1996-06-17
5 长寿化工总厂综合化工厂重庆销售部
1994-03-03
6 长寿化工总厂综合化工厂南宁经营部
1992-06-26
7 长寿化工总厂综合化工厂经营部
1992-03-19
8 长寿化工总厂化工产品经营部
1992-01-25
9 长寿化工总厂综合化工厂成都经营部
1991-08-30
10 长寿化工总厂孝感经营部
1987-06-23
变更信息
变更日期
2020-10-20
变更项目
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)
变更前
投资人备案
变更后
投资人备案
变更日期
2020-10-20
变更项目
章程备案
变更前
章程备案
变更后
章程备案
变更日期
2019-12-25
变更项目
章程备案
变更前
章程备案
变更后
章程备案
变更日期
2019-12-25
变更项目
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)
变更前
投资人备案
变更后
投资人备案
变更日期
2019-09-30
变更项目
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)
变更前
法定代表人(负责人)情况变更
变更后
法定代表人(负责人)情况变更
变更日期
2019-09-30
变更项目
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)
变更前
徐亚平
变更后
周卫平
变更日期
2016-05-23
变更项目
其他事项备案
变更前
企业正/副本换照
变更后
企业正/副本换照
变更日期
2014-08-11
变更项目
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)
变更前
重庆市国资委
变更后
投资人信息变更
变更日期
2014-08-11
变更项目
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)
变更前
法定代表人(负责人)情况变更
变更后
法定代表人(负责人)情况变更
变更日期
2014-08-11
变更项目
负责人(法定代表人、首席代表、合伙事务执行人等)变更
变更前
杨卫平
变更后
徐亚平
长寿化工总厂地址 :
长寿化工总厂的最新地址是:重庆市长寿区凤城关口
小提示
本页是长寿化工总厂在利酷搜网站的黄页介绍页, 一切信息均为重庆市企业主动开放在互联网,或经工商网站可查。
如果您是这家重庆市企业的负责人或相关员工,若发现该重庆市企业信息有误,请点击【 信息纠错 】
如果您喜欢该重庆市企业,请您分享该企重庆市企业网址给您的朋友吧!